-
권순기(權淳基) 박사 제 11대 총장
권순기(權淳基) 박사 제 11대 총장
-
재임기간 2020.06.07 ~ 2021.02.28
-
이상경(李相炅) 박사 제 10대 총장
이상경(李相炅) 박사 제 10대 총장
-
재임기간 2016.06.07 ~ 2020.06.06
-
권순기(權淳基) 박사 제 9대 총장
권순기(權淳基) 박사 제 9대 총장
-
재임기간 2011.12.16 ~ 2015.12.15
-
하우송(河友松) 박사 제 8대 총장
하우송(河友松) 박사 제 8대 총장
-
재임기간 2007.12.12 ~ 2011.12.11
-
조무제(趙武濟) 박사 제 7대 총장
조무제(趙武濟) 박사 제 7대 총장
-
재임기간 2003.12.1 ~ 2007.8.31
-
박충생(朴忠生) 박사 제 6대 총장
박충생(朴忠生) 박사 제 6대 총장
-
재임기간 1999.3.1 ~ 2003.2.28
-
서영배(徐永培) 박사 제 5대 총장
서영배(徐永培) 박사 제 5대 총장
-
재임기간 1995.3.1 ~ 1999.2.28
-
빈영호(賓榮鎬) 박사 제 4대 총장
빈영호(賓榮鎬) 박사 제 4대 총장
-
재임기간 1991.3.1 ~ 1995.2.28
-
이정한(李正漢) 박사 제 3대 총장
이정한(李正漢) 박사 제 3대 총장
-
재임기간 1987.3.1 ~ 1991.2.28
-
신현천(申鉉千) 박사 초대~2대 총장
신현천(申鉉千) 박사 초대~2대 총장
-
재임기간 1980.3.1 ~ 1987.2.28
-
윤태규(尹泰圭) 박사 제 8대 학장
윤태규(尹泰圭) 박사 제 8대 학장
-
재임기간 1976.1.1 ~ 1980.2.28
-
형성해(邢誠海) 박사 제 7대 학장
형성해(邢誠海) 박사 제 7대 학장
-
재임기간 1972.1.1 ~ 1975.12.31
-
성환순(成煥珣) 박사 제 6대 학장
성환순(成煥珣) 박사 제 6대 학장
-
재임기간 1968.1.1 ~ 1971.12.31
-
송기학(宋基鶴) 박사 제 5대 학장
송기학(宋基鶴) 박사 제 5대 학장
-
재임기간 1962.9.30 ~ 1967.12.31
(학장 직무대리:1962.9.30 ~ 1962.12.5)
-
김재유(金在裕) 박사 제 4대 학장
김재유(金在裕) 박사 제 4대 학장
-
재임기간 1960.12.8 ~ 1962.9.29
-
황운성 박사 경남도립 초급농과대학 초대 학장~3대 학장
황운성 박사 경남도립 초급농과대학 초대 학장~3대 학장
-
재임기간 1948.9.24 ~ 1960.12.7
최근 업데이트 일시 : 2021/07/28 16:38:19